SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sagunt, 164
Código Postal 46009
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL
CIF B98809007
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 25/02/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jover Pastor Vicente Amadeo | Liquidador Solidario | 22/10/2020 | 22/10/2020 |
Tamayo Patiño Guillermo | Liquidador Solidario | 22/10/2020 | 22/10/2020 |
Tamayo Patiño Guillermo | Administrador Mancomunado | 13/12/2017 | 22/10/2020 |
Zambrana Trujillo Juan | Administrador Mancomunado | 01/03/2016 | 22/10/2020 |
Zambrana Trujillo Juan | Liquidador Solidario | 22/10/2020 | 22/10/2020 |
CLIMATIZACION JOVER SL | Administrador Mancomunado | 01/03/2016 | 13/12/2017 |
ACTOS BORME DE SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 28, S 8, H V 169592, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 28, S 8, H V 169592, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 28, S 8, H V 169592, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 28, S 8, H V 169592, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 28, S 8, H V 169592, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 27, S 8, H V 169592, I/A 2 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 27, S 8, H V 169592, I/A 2 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-46
- A los efectos del Art. 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "CLIMATIZACION JOVER SL" para que la represente en el desempeño de las funciones como Ad. mancomunada de la Sociedad que aquí se constituye es Don GUILLERMO TAMAYO PATIÑO, con DNI 04.611.640-W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 26, S 8, H V 169592, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 26, S 8, H V 169592, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46
Dirección:C/ SAGUNTO 164 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:25/02/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Los proyectos de decoración e interiorismo de todo tipo de edificaciones. Construcción, rehabilitación, reforma y mantenimiento de todo tipo de edificaciones. Instalaciones de electricidad, fontanería, carpintería, calefacción, aire acondicionado, escayola, pladur, de extinción de incendios, de exti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 26, S 8, H V 169592, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46