ZAMBRANA TRUJILLO JUAN
Informe ejecutivo de ZAMBRANA TRUJILLO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAMBRANA TRUJILLO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALDANA MULTIESPACIOS SL | Socio Unico | 16/10/2023 | |
GALDANA MULTIESPACIOS SL | Administrador Unico | 16/10/2023 | |
CONSTRUMAR 1800 SL | Socio Unico | 12/01/2023 | |
PROMOTUR VALENCIA SL | Administrador Solidario | 17/10/2022 | |
C. E. I. M. THOUS SL | Administrador Unico | 14/01/2010 | |
CONSTRUMAR 1800 SL | Administrador Unico | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE ZAMBRANA TRUJILLO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMBRANA TRUJILLO JUAN
Empresa: GALDANA MULTIESPACIOS SL
Administrador Unico
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11454, L 8732, F 76, S 8, H V 213702, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: GALDANA MULTIESPACIOS SL
Socio Único
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11454, L 8732, F 76, S 8, H V 213702, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: CONSTRUMAR 1800 SL
Socio Único
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8866, L 6152, F 85, S 8, H V 128297, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-46
Empresa: PROMOTUR VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Tronchoni Fuentes Julio
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11246, L 8524, F 51, S 8, H V 206825, I/A 1 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Empresa: SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL
Liquidador Solidario
- Jover Pastor Vicente Amadeo
- Tamayo Patiño Guillermo
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 28, S 8, H V 169592, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
Empresa: SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL
Administrador Mancomunado
- Tamayo Patiño Guillermo
- Zambrana Trujillo Juan
Liquidador Solidario
- Jover Pastor Vicente Amadeo
- Tamayo Patiño Guillermo
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 28, S 8, H V 169592, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
Empresa: SERVIDESIGN PROYECTA Y CONSTRUYE SL
Administrador Mancomunado
- CLIMATIZACION JOVER SL
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 26, S 8, H V 169592, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46
Empresa: C. E. I. M. THOUS SL
Administrador Unico
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9124, L 6408, F 102, S 8, H V 136923, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46
Empresa: CONSTRUMAR 1800 SL
Administrador Unico
- Zambrana Trujillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8866, L 6152, F 82, S 8, H V 128297, I/A 2 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-46
Información de ZAMBRANA TRUJILLO JUAN
Mostramos los datos de ZAMBRANA TRUJILLO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMBRANA TRUJILLO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos