SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL - EXTINGUIDA
Municipio Don Benito
Provincia Badajoz
Razón Social SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL
CIF B06039424
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Javier Gonzalez Jimenez | Liquidador Solidario | 17/01/2019 | 17/01/2019 |
Gonzalez Jimenez Francisco Javier | Administrador Solidario | 25/10/2012 | 17/01/2019 |
Herrero Fernandez Jose Maria | Administrador Solidario | 25/10/2012 | 17/01/2019 |
Herrero Fernandez Jose Maria | Liquidador Solidario | 17/01/2019 | 17/01/2019 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-06
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-06
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-06