HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUILD & DESIGN STUDIO SL | Socio Unico | 03/09/2019 | |
BUILD & DESIGN STUDIO SL | Administrador Unico | 03/09/2019 | |
HERRERO ARQUITECTURA Y DISEÑO SLP | Administrador Solidario | 26/07/2011 | |
HERRERO ARQUITECTURA Y DISEÑO SLP | Soc.Prof. | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA
Empresa: BUILD & DESIGN STUDIO SL
Administrador Unico
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35870 , F 52, S 8, H M 644503, I/A 2 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: BUILD & DESIGN STUDIO SL
Socio Único
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35870 , F 52, S 8, H M 644503, I/A 2 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL
Liquidador Solidario
- Francisco Javier Gonzalez Jimenez
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-06
Empresa: SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Jimenez Francisco Javier
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-06
Empresa: SERVICIOS Y ESTUDIOS GENERALES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Jimenez Francisco Javier
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 44, S 8, H BA 872, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-06
Empresa: HERRERO ARQUITECTURA Y DISEÑO SLP
Administrador Solidario
- Herrero Coloma Jose-luis
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 123, S 8, H BA 21346, I/A 3 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-06
Empresa: HERRERO ARQUITECTURA Y DISEÑO SLP
Administrador Solidario
- Herrero Coloma Maria
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 123, S 8, H BA 21346, I/A 3 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-06
Empresa: HERRERO ARQUITECTURA Y DISEÑO SLP
Administrador Solidario
- Herrero Coloma Maria
- Herrero Fernandez Jose Maria
Soc.Prof.
- Herrero Coloma Jose-luis
- Herrero Coloma Maria
- Herrero Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 121, S 8, H BA 21346, I/A 1 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-06
Empresa: GESTION INVERSIONES DEL OESTE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dominguez Palacios Blazquez Maria Carmen
- Gonzalez Jimenez Elia
- Herrero Fernandez Jose Maria
- Sanchez Mera Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 49, S 8, H SE 15354, I/A 2 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-41
Información de HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO FERNANDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos