SERVICIOS URBANISTICOS Y VIVIENDAS DE BURRIANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl En Bou, 9
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social SERVICIOS URBANISTICOS Y VIVIENDAS DE BURRIANA SL
CIF B97682264
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVICIOS URBANISTICOS Y VIVIENDAS DE BURRIANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS URBANISTICOS Y VIVIENDAS DE BURRIANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA SA | Liquidador Unico | 14/02/2011 | 22/03/2012 |
INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA SA | Consejero Delegado Solidario | 14/02/2011 | |
INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA SA | Consejero | 14/02/2011 | |
Salgado Pol Juan Manuel | Consejero | 14/04/2009 | 14/02/2011 |
Tortuero Roa Jesus | Secretario | 02/09/2009 | 14/02/2011 |
Tortuero Roa Jesus | Consejero | 02/09/2009 | 14/02/2011 |
Ureña Guillen Maria Angeles | Consejero | 14/02/2011 | |
Ureña Guillen Maria Angeles | Presidente | 18/05/2010 | 14/02/2011 |
Garcia Anton Jose Ramon | Presidente | 18/05/2010 | |
Garcia Anton Jose Ramon | Consejero | 18/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS URBANISTICOS Y VIVIENDAS DE BURRIANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 10 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-46
- Cambio de persona física representante de la liquidadora única INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA SA, que pasa a ser doñaMARIA INMACULADA GARCIA PARDO, con DNI-NIF número 24340138C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 9 M (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-133-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-126-46
- Determinar el número de consejeros en 4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 8 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-46
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8342, L 5633, F 180, S 8, H V 110078, I/A 8 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-46