SERVICIOS RACC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 687
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SERVICIOS RACC SA
CIF A08473753
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVICIOS RACC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS RACC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albert Reichardt | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2013 | 07/12/2023 |
Albert Reichardt | Apoderado Solidario | 25/06/2019 | 07/12/2023 |
AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA | Administrador Unico | 10/07/2020 | 07/12/2023 |
Bienert Tolos Francisco | Apoderado | 07/12/2023 | |
Donaire Almagro Manuel | Apoderado Mancomunado | 31/07/2013 | 07/12/2023 |
Donaire Almagro Manuel | Apoderado Mancomunado | 25/06/2019 | 07/12/2023 |
Donaire Almagro Manuel | Apoderado Mancomunado | 07/12/2023 | |
Duran Ferrer Maria Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2019 | 07/12/2023 |
Duran Ferrer Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 30/11/2016 | 07/12/2023 |
Feliu Vilaseca Josep Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2013 | 07/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS RACC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 104, S 8, H B 80095, I/A 34 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 104, S 8, H B 80095, I/A 34 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 104, S 8, H B 80095, I/A 33 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 104, S 8, H B 80095, I/A 32 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 104, S 8, H B 80095, I/A 32 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 101, S 8, H B 80095, I/A 31 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36530 , F 112, S 8, H B 80095, I/A 30 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36530 , F 112, S 8, H B 80095, I/A 30 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36530 , F 112, S 8, H B 80095, I/A 29 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36530 , F 112, S 8, H B 80095, I/A 29 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08