PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 55
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACASERVI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/03/2024 | |
OKEYJET SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/03/2024 | |
RACC MEDIAGENT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/03/2024 | |
RACC NEXDOM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/03/2024 | |
RACC GEM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/03/2024 | |
RACC SERVICIOS DE GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2024 | |
AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2024 | |
RACC MOTOR CENTERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2024 | |
CENTRO MEDICO DE REVISION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2024 | |
CITYTRIPS MOBILITY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS
Empresa: OKEYJET SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Ferrer Maria Jose
- Ojeda Lopez Laura
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 10, S 8, H B 40976, I/A 44 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: OKEYJET SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albert Reichardt
- Duran Ferrer Maria Jose
- Perez Lopez Javier Luis
Apoderado Solidario
- Albert Reichardt
- Feliu Vilaseca Josep Maria
- Perez Lopez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 10, S 8, H B 40976, I/A 44 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: ACASERVI SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Ferrer Maria Jose
- Ojeda Lopez Laura
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46265 , F 65, S 8, H B 119029, I/A 71 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: ACASERVI SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albert Reichardt
- Duran Ferrer Maria Jose
- Perez Lopez Javier Luis
Apoderado Solidario
- Albert Reichardt
- Feliu Vilaseca Josep Maria
- Perez Lopez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46265 , F 65, S 8, H B 119029, I/A 71 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: RACC MEDIAGENT SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Ferrer Maria Jose
- Ojeda Lopez Laura
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44385 , F 139, S 8, H B 79145, I/A 74 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: RACC MEDIAGENT SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albert Reichardt
- Duran Ferrer Maria Jose
- Perez Lopez Javier Luis
Apoderado Solidario
- Albert Reichardt
- Feliu Vilaseca Josep Maria
- Perez Lopez Javier Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44385 , F 139, S 8, H B 79145, I/A 74 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: RACC GEM SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Ferrer Maria Jose
- Ojeda Lopez Laura
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48299 , F 172, S 8, H B 579837, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: RACC GEM SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Ferrer Maria Jose
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48299 , F 172, S 8, H B 579837, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: RACC NEXDOM SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Ferrer Maria Jose
- Ojeda Lopez Laura
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 206, S 8, H B 507045, I/A 9 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: RACC NEXDOM SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Ferrer Maria Jose
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Apoderado Solidario
- Feliu Vilaseca Josep Maria
- Perez Lopez Javier Luis
- Reichardt Garriga Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 206, S 8, H B 507045, I/A 9 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS
Mostramos los datos de PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LOPEZ JAVIER LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos