SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Marinero Luis de Torres, 5
Código Postal 30007
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL
CIF B73910564
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SLU
VINCULACIONES DE SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alejandro Nicolas Nieto Gonzalez | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 07/11/2021 |
Andrea Pastor Gonzalez | Apoderado Mancomunado | 26/11/2020 | 07/11/2021 |
Felix Irazusta Gonzalez | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 07/11/2021 |
Fernando Romero Ortiz De Zarate | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 07/11/2021 |
Iñaki Eizagaechevarria Gutierrez | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 07/11/2021 |
INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SLU | Administrador Unico | 18/08/2020 | 07/11/2021 |
INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SLU | Socio Unico | 18/08/2020 | 07/11/2021 |
Maria Del Mar Gutierrez Perez- Fajardo | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 07/11/2021 |
Alejandro Nicolas Nieto Gonzalez | Apoderado Solidario | 08/09/2020 | 26/11/2020 |
Andrea Pastor Gonzalez | Apoderado Solidario | 08/09/2020 | 26/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 224, S 8, H MU 91686, I/A 5 (07/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 224, S 8, H MU 91686, I/A 5 (07/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 224, S 8, H MU 91686, I/A 5 (07/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 9, S 8, H MU 91686, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 9, S 8, H MU 91686, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 8, S 8, H MU 91686, I/A 3 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Modifican el articulo 9º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 7, S 8, H MU 91686, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 7, S 8, H MU 91686, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 7, S 8, H MU 91686, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 7, S 8, H MU 91686, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-30