FELIX IRAZUSTA GONZALEZ
Informe ejecutivo de FELIX IRAZUSTA GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FELIX IRAZUSTA GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | 07/11/2021 |
SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL | Apoderado Solidario | 08/09/2020 | 26/11/2020 |
SERVICIOS IRAZUSTA CASTMAR ADMIBURGOS SL | Administrador Solidario | 16/02/2016 | 18/08/2020 |
VINCULACIONES DE FELIX IRAZUSTA GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIX IRAZUSTA GONZALEZ
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 9, S 8, H MU 91686, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 9, S 8, H MU 91686, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 8, S 8, H MU 91686, I/A 3 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-30
Administrador Solidario
- Antonio Luis Castrillo Benito
- Felix Irazusta Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 7, S 8, H MU 91686, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-30
Administrador Solidario
- Antonio Luis Castrillo Benito
- Felix Irazusta Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 6, S 8, H MU 91686, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-30
Información de FELIX IRAZUSTA GONZALEZ
Mostramos los datos de FELIX IRAZUSTA GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIX IRAZUSTA GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos