ARALSA ENOLOGICA SL
Dirección social COMPJ INDUSTRIAL SIDEROPARC - PARCELAS 1 Y 2
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social ARALSA ENOLOGICA SL
CIF B54124938
Capital Social 448170.0 Euros
Actividad Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Teléfono 96 533 00 00
Nombres Anteriores
- SERVICIOS INTEGRALES DE MAQUINARIA ENOLOGICA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mengual Llompart Gabriel
ORGANIGRAMA DE ARALSA ENOLOGICA SL
VINCULACIONES DE ARALSA ENOLOGICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARALSA ENOLOGICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Minguez Sanchez Juan Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 16/04/2024 | |
Minguez Sanchez Juan Jose | Consejero | 16/04/2024 | |
Llinares Soriano Ignacio | Secretario | 07/08/2020 | |
Llinares Soriano Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 07/08/2020 | |
Llinares Soriano Ignacio | Consejero | 07/08/2020 | |
Mengual Llompart Gabriel | Presidente | 07/08/2020 | |
Mengual Llompart Gabriel | Consejero Delegado Mancomunado | 07/08/2020 | |
Mengual Llompart Gabriel | Consejero | 07/08/2020 |
ACTOS BORME DE ARALSA ENOLOGICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 206, S 8, H A 99780, I/A 15 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 206, S 8, H A 99780, I/A 15 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 205, S 8, H A 99780, I/A 14 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-03
Capital Anterior: | 220.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 228.170,00 | Euros |
Capital Actual: | 448.170,00 | Euros |
Porcentaje: | 103,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 13 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARALSA ENOLOGICA SL
Nif:B54124938
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA LOMAS
Fecha de Resolución:16/10/2020
Número Procedimiento Concursal:462/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3064
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-99780
Inscripción:
12
Fecha Inscripción10/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 12 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARALSA ENOLOGICA SL
Nif:B54124938
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA LOMAS
Fecha de Resolución:16/10/2020
Número Procedimiento Concursal:462/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3064
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-99780
Inscripción:
12
Fecha Inscripción10/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 12 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 11 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 11 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 11 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARALSA ENOLOGICA SL
Nif:B54124938
Auto de declaración de cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS
Fecha de Resolución:03/03/2020
Número Procedimiento Concursal:462/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3064
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-99780
Inscripción:
10
Fecha Inscripción21/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 10 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-03