VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARALSA ENOLOGICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/08/2020 | 05/01/2023 |
ARALSA ENOLOGICA SL | Vicepresidente | 07/08/2020 | 05/01/2023 |
ARALSA ENOLOGICA SL | Consejero | 07/08/2020 | 05/01/2023 |
ARALSA ENOLOGICA SL | Vicepresidente | 12/03/2014 | 07/08/2020 |
ARALSA ENOLOGICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2014 | 07/08/2020 |
ARALSA ENOLOGICA SL | Consejero | 12/03/2014 | 07/08/2020 |
VINCULACIONES DE VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN
Empresa: ARALSA ENOLOGICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Vinagre Hernandez Joaquin
Consejero
- Vinagre Hernandez Joaquin
Vicepresidente
- Vinagre Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 205, S 8, H A 99780, I/A 14 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-03
Empresa: ARALSA ENOLOGICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Llinares Soriano Ignacio
- Mengual Llompart Gabriel
- Valverde Calatayud Octavio
- Vinagre Hernandez Joaquin
Consejero
- Llinares Soriano Ignacio
- Mengual Llompart Gabriel
- Valverde Calatayud Octavio
- Vinagre Hernandez Joaquin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vinagre Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 11 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-03
Empresa: ARALSA ENOLOGICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alba Carpio Antonio
- Mengual Llompart Gabriel
- Sanchis Bernat Antonio
- Vinagre Hernandez Joaquin
Consejero
- Alba Carpio Antonio
- Mengual Llompart Gabriel
- Sanchis Bernat Antonio
- Vinagre Hernandez Joaquin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vinagre Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 210, S 8, H A 99780, I/A 11 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-03
Consejero Delegado Mancomunado
- Gisbert Montaud Javier
- Mengual Llompart Gabriel
- Sanchis Bernat Antonio
- Vinagre Hernandez Joaquin
Consejero
- Gisbert Montaud Javier
- Mengual Llompart Gabriel
- Sanchis Bernat Antonio
- Vinagre Hernandez Joaquin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vinagre Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 209, S 8, H A 99780, I/A 5 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-03
Consejero Delegado Mancomunado
- Flores Flores Candido
- Mengual Llompart Gabriel
- Vinagre Hernandez Joaquin
Consejero
- Flores Flores Candido
- Mengual Llompart Gabriel
- Vinagre Hernandez Joaquin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vinagre Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 209, S 8, H A 99780, I/A 5 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-03
Información de VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VINAGRE HERNANDEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos