SERVICIOS FUNERARIOS SANTA MARIA LA REAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aralar / Aralar Kalea, 38
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social SERVICIOS FUNERARIOS SANTA MARIA LA REAL SL
CIF B31934466
Capital Social 6010.0 Euros
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 02/07/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario ALBIA GESTION DE SERVICIOS SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS FUNERARIOS SANTA MARIA LA REAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS FUNERARIOS SANTA MARIA LA REAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBIA GESTION DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 14/10/2013 | 22/12/2015 |
ALBIA GESTION DE SERVICIOS SL | Socio Unico | 15/10/2010 | 22/12/2015 |
Andres Ortuzar Jose | Administrador Solidario | 15/10/2010 | 14/10/2013 |
Prada Llorente Jose Antonio | Administrador Solidario | 15/10/2010 | 14/10/2013 |
Andres Ortuzar Jose | Presidente | 23/06/2010 | 15/10/2010 |
Andres Ortuzar Jose | Consejero | 23/06/2010 | 15/10/2010 |
Aparicio Ferri Jose Vicente | Consejero | 15/10/2010 | |
Ortiz Jover Alberto | Consejero | 15/10/2010 | |
Ortiz Jover Alberto | Secretario | 23/06/2010 | 15/10/2010 |
Ortiz Jover Alberto | Consejero Delegado | 23/06/2010 | 15/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS FUNERARIOS SANTA MARIA LA REAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 163, S 8, H NA 26580, I/A 7 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 163, S 8, H NA 26580, I/A 7 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 163, S 8, H NA 26580, I/A 7 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-31
- DESIGNADO REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR UNICO, DON EDUARDOGONZALEZ MARTINEZ, CON DNI 05.275.298-H
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 162, S 8, H NA 26580, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 162, S 8, H NA 26580, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 162, S 8, H NA 26580, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 162, S 8, H NA 26580, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 162, S 8, H NA 26580, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-31
- CALLE ARALAR, nº 38-3º B (PAMPLONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 161, S 8, H NA026580, I/A00003 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-31