SERVICIOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Simon Benitez Padilla, 8
Código Postal 35259
Municipio Ingenio
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE CANARIAS SL
CIF B76089580
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 17/03/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICIOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ajona Maeztu Jose Ignacio | Administrador Solidario | 13/05/2011 | 14/06/2023 |
Ruano Uriarte Tomas-andres | Liquidador | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
Ruano Uriarte Tomas-andres | Administrador Solidario | 11/03/2015 | 14/06/2023 |
Jimenez Menendez Luis | Administrador Solidario | 13/05/2011 | 11/03/2015 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 215, S 8, H GC 44355, I/A 3 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 215, S 8, H GC 44355, I/A 3 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 215, S 8, H GC 44355, I/A 3 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-35
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 215, S 8, H GC 44355, I/A 3 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 215, S 8, H GC 44355, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 215, S 8, H GC 44355, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 213, S 8, H GC 44355, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-35
Dirección:C/ SIMON BENITEZ PADILLA 8 - EL BURRERO (INGENIO)
Comienzo de operaciones:17/03/11
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:El desarrollo y la distribución de productos relacionados con el medio ambiente. La ejecución y mantenimiento de instalaciones para la producción deenergías solares y renovables, incluyendo la fabricación, montaje y ensamblaje de equipos para el aprovechamiento de la energía solar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 213, S 8, H GC 44355, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-35