AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEENSO RENOVAL SL | Socio Unico | 21/09/2023 | |
SEENSO RENOVAL SL | Administrador Unico | 06/07/2016 | |
SEENSO RENOVAL SL | Apoderado | 16/04/2012 |
VINCULACIONES DE AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO
Empresa: SEENSO RENOVAL SL
Socio Único
- Ajona Maeztu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19969 , F 206, S 8, H M 352165, I/A 11 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
Administrador Solidario
- Ajona Maeztu Jose Ignacio
- Ruano Uriarte Tomas-andres
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 215, S 8, H GC 44355, I/A 3 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-35
Empresa: WAGNER SOLAR SL
Administrador Unico
- Ajona Maeztu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19969 , F 79, S 8, H M 352165, I/A 8 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: WAGNER SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Ajona Maeztu Jose Ignacio
- Bongartz Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19969 , F 79, S 8, H M 352165, I/A 8 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: WAGNER SOLAR SL
Apoderado
- Ajona Maeztu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19969 , F 77, S 8, H M 352165, I/A 6 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-28
Administrador Solidario
- Ajona Maeztu Jose Ignacio
- Jimenez Menendez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 213, S 8, H GC 44355, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-35
Información de AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AJONA MAEZTU JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos