SERVICIOS DE GESTION Y PROMOCION DE HOTELES DE ASTURIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social SERVICIOS DE GESTION Y PROMOCION DE HOTELES DE ASTURIAS SL
CIF B74177288
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 09/08/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVICIOS DE GESTION Y PROMOCION DE HOTELES DE ASTURIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS DE GESTION Y PROMOCION DE HOTELES DE ASTURIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Garzo Javier | Consejero | 10/07/2015 | 14/01/2016 |
Alvarez Garzo Javier | Apoderado Mancomunado | 10/07/2015 | 14/01/2016 |
Corral Mestas Fernando | Presidente | 29/07/2013 | 14/01/2016 |
Corral Mestas Fernando | Consejero | 29/07/2013 | 14/01/2016 |
Corral Mestas Fernando | Apoderado Mancomunado | 10/07/2015 | 14/01/2016 |
Corral Mestas Fernando | Liquidador | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
Garcia Rodriguez Daniel | Consejero | 29/07/2013 | 14/01/2016 |
Garcia Rodriguez Daniel | Apoderado Mancomunado | 10/07/2015 | 14/01/2016 |
Sordo Tomas Felipe | Secretario | 29/07/2013 | 14/01/2016 |
Sordo Tomas Felipe | Consejero | 29/07/2013 | 14/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS DE GESTION Y PROMOCION DE HOTELES DE ASTURIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 8 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 8 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 8 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 8 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 7 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 7 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 192, S 8, H AS 35105, I/A 6 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 192, S 8, H AS 35105, I/A 6 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 192, S 8, H AS 35105, I/A 5 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 192, S 8, H AS 35105, I/A 5 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-33