ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS TURISTICOS DEL SELLA SL | Apoderado | 19/06/2024 |
VINCULACIONES DE ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS DEL SELLA SL
Apoderado
- Zubizarreta Morales Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 21745, I/A 2 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-01
Consejero
- Alvarez Garzo Javier
- Corral Mestas Fernando
- Garcia Rodriguez Daniel
- Sordo Tomas Felipe
- Zubizarreta Morales Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 8 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-33
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Garzo Javier
- Corral Mestas Fernando
- Garcia Rodriguez Daniel
- Sordo Tomas Felipe
- Zubizarreta Morales Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 193, S 8, H AS 35105, I/A 7 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-33
Consejero
- Braña Cobas Ramon Luis
- Corral Mestas Fernando
- Garcia Rodriguez Daniel
- Sordo Tomas Felipe
- Zubizarreta Morales Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 192, S 8, H AS 35105, I/A 5 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-33
Consejero
- Alvarez Garzo Javier
- Corral Mestas Fernando
- Garcia Villanueva Ana Maria
- Valdes Alvarez Maria Elena
- Zubizarreta Morales Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 192, S 8, H AS 35105, I/A 5 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-33
Información de ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA
Mostramos los datos de ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBIZARRETA MORALES ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos