SERVIAVENTUR VIAJES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Las Aguilas, 2
Código Postal 28044
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVIAVENTUR VIAJES SL
CIF B86828977
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 01/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Luengo Miguel Angel
VINCULACIONES DE SERVIAVENTUR VIAJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIAVENTUR VIAJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Luengo Miguel Angel | Socio Unico | 07/11/2013 | 18/01/2021 |
Martin Luengo Miguel Angel | Administrador Unico | 07/11/2013 | 18/01/2021 |
Martin Luengo Miguel Angel | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
ACTOS BORME DE SERVIAVENTUR VIAJES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 124, S 8, H M 568217, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 124, S 8, H M 568217, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 124, S 8, H M 568217, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 124, S 8, H M 568217, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
- AVDA DE LAS AGUILAS 2 B 2 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 124, S 8, H M 568217, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 123, S 8, H M 568217, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 123, S 8, H M 568217, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Dirección:C/ LISBOA 3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/10/13
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene como exclusivo objeto social, de acuerdo con el articulo 4 RD 99/1996 de la Comunidad de Madrid, el de agencia de viajes, las actividades propias de la agencia de viajes minorista, la mediación de la venta de billetes y reserva de plazas en toda clase de medios de transporte, ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 123, S 8, H M 568217, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28