MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIAVENTUR VIAJES SL | Socio Unico | 07/11/2013 | 18/01/2021 |
SERVIAVENTUR VIAJES SL | Administrador Unico | 07/11/2013 | 18/01/2021 |
SERVIAVENTUR VIAJES SL | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
VIAJES Y VACACIONES ON LINE SL | Socio Unico | 26/01/2009 | 24/03/2011 |
VIAJES Y VACACIONES ON LINE SL | Administrador Unico | 26/01/2009 | 24/03/2011 |
TELEHORIZONTES SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2009 | |
TELEHORIZONTES SL | Liquidador Mancomunado | 04/05/2009 | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL
Empresa: SERVIAVENTUR VIAJES SL
Liquidador
- Martin Luengo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 124, S 8, H M 568217, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Empresa: SERVIAVENTUR VIAJES SL
Administrador Unico
- Martin Luengo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 124, S 8, H M 568217, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Empresa: SERVIAVENTUR VIAJES SL
Administrador Unico
- Martin Luengo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 123, S 8, H M 568217, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: SERVIAVENTUR VIAJES SL
Socio Único
- Martin Luengo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 123, S 8, H M 568217, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: VIAJES Y VACACIONES ON LINE SL
Administrador Unico
- Martin Luengo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26363 , F 99, S 8, H M 475058, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: TELEHORIZONTES SL
Liquidador Mancomunado
- Martin Luengo Miguel Angel
- Rocha Serrano Eliane Balbina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25693 , F 14, S 8, H M 463083, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-28
Empresa: TELEHORIZONTES SL
Administrador Mancomunado
- Martin Luengo Miguel Angel
- Rocha Serrano Eliane Balbina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25693 , F 14, S 8, H M 463083, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-28
Administrador Unico
- Martin Luengo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26363 , F 94, S 8, H M 475058, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Socio Único
- Martin Luengo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26363 , F 94, S 8, H M 475058, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Información de MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LUENGO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos