SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG LA SEU INDUSTRIAL S/N - CALLE A/4
Municipio La Seu d'Urgell
Provincia Lleida
Razón Social SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
CIF B25642646
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 29/06/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hernandez Llopis Victor Manuel
VINCULACIONES DE SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Llopis Victor Manuel | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Hernandez Llopis Victor Manuel | Administrador Unico | 12/11/2018 | 15/01/2021 |
Hernandez Llopis Victor Manuel | Socio Unico | 12/11/2018 | 15/01/2021 |
Gasto Sanchez Sergi | Administrador Unico | 12/11/2018 |
ACTOS BORME DE SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 159, S 8, H L 21734, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 159, S 8, H L 21734, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 159, S 8, H L 21734, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 159, S 8, H L 21734, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25
- Reparación y mantenimiento de vehículos; automóviles, bicicletas y otros vehículos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25
- POLIG LA SEU INDUSTRIAL S/N - CALLE A/4 (SEU D'URGELL (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25
- Se añade el artículo 21-bis en los estatutos sociales, relativo a la retribución del administrador.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25