HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROUBION CONNECT SL | Administrador Unico | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
ROUBION CONNECT SL | Liquidador | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL | Administrador Unico | 12/11/2018 | 15/01/2021 |
SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL | Socio Unico | 12/11/2018 | 15/01/2021 |
ARKO OFICINAS SL | Administrador Unico | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL
Empresa: ROUBION CONNECT SL
Administrador Unico
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Liquidador
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45124 , F 72, S 8, H B 477587, I/A 4 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: ROUBION CONNECT SL
Administrador Unico
- Hernandez Llopis Victor Manuel
- Serrano Lopez Jose
Liquidador
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45124 , F 72, S 8, H B 477587, I/A 4 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
Liquidador
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 159, S 8, H L 21734, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Empresa: SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
Administrador Unico
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Liquidador
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 159, S 8, H L 21734, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Empresa: SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
Socio Único
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25
Empresa: SERVEIS I PNEUMATICS JEISER SL
Administrador Unico
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 158, S 8, H L 21734, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-25
Empresa: ARKO OFICINAS SL
Administrador Unico
- Hernandez Llopis Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43230 , F 201, S 8, H B 251325, I/A 12 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
Información de HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ LLOPIS VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos