SERVEIS A ENTITATS EPT SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL ESTEVE TERRADES ILLA Num.54 P.BJ
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social SERVEIS A ENTITATS EPT SL
CIF B65199416
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVEIS A ENTITATS EPT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVEIS A ENTITATS EPT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Julia Galvan Daniel | Apoderado | 18/11/2009 | 29/07/2013 |
Llavina Esparza Jordi | Apoderado | 18/11/2009 | 29/07/2013 |
Querpache Sarria Miriam | Liquidador | 29/07/2013 | 29/07/2013 |
Querpache Sarria Miriam | Administrador Unico | 12/11/2009 | 29/07/2013 |
ACTOS BORME DE SERVEIS A ENTITATS EPT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 143, S 8, H B 387868, I/A 4 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 143, S 8, H B 387868, I/A 4 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 143, S 8, H B 387868, I/A 4 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- CL ESTEVE TERRADES ILLA Num.54 P.BJ (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 143, S 8, H B 387868, I/A 3 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 142, S 8, H B 387868, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 140, S 8, H B 387868, I/A 1 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
Dirección:CL JOSE M SEGARRA Num.54 P.BJ PTA.1 (GRANOLLERS)
Comienzo de operaciones:14/10/09
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:GESTION Y ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 140, S 8, H B 387868, I/A 1 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08