LLAVINA ESPARZA JORDI
Informe ejecutivo de LLAVINA ESPARZA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLAVINA ESPARZA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRIFOLS ENGINEERING SA | Apoderado | 12/03/2010 | 29/12/2023 |
SERVEIS A ENTITATS EPT SL | Apoderado | 18/11/2009 | 29/07/2013 |
VINCULACIONES DE LLAVINA ESPARZA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAVINA ESPARZA JORDI
Empresa: GRIFOLS ENGINEERING SA
Apoderado
- Llavina Esparza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 51, S 8, H B 230494, I/A 86 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: GRIFOLS ENGINEERING SA
Apoderado
- Llavina Esparza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 55, S 8, H B 230494, I/A 20 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Empresa: SERVEIS A ENTITATS EPT SL
Apoderado
- Julia Galvan Daniel
- Llavina Esparza Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 142, S 8, H B 387868, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Información de LLAVINA ESPARZA JORDI
Mostramos los datos de LLAVINA ESPARZA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAVINA ESPARZA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos