SERPROSA COMERCIALIZADORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LOECHES 103B - POLIGONO INDUSTRIAL VENTORRO DEL
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social SERPROSA COMERCIALIZADORA SL
CIF B28793131
Capital Social 721744.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Página Web www.serprosa.com
Nombres Anteriores
- SERPROSA COMERCIALIZADORA SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario SERCAMAN 1 SL
VINCULACIONES DE SERPROSA COMERCIALIZADORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERPROSA COMERCIALIZADORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Avila Jose | Administrador Mancomunado | 21/12/2018 | 08/07/2021 |
Anton Avila Jose | Apoderado | 30/05/2019 | 08/07/2021 |
Benitez Limon Angel | Apoderado Solidario | 15/06/2009 | 08/07/2021 |
Esteban De La Osada Angel | Apoderado | 27/06/2017 | 08/07/2021 |
Lopez Rey Cepeda Jose Luis | Apoderado | 30/05/2019 | 08/07/2021 |
Lopez Rey Cepeda Jose Luis | Administrador Mancomunado | 21/12/2018 | 08/07/2021 |
Puebla Gimenez Jose Luis | Apoderado Solidario | 15/06/2009 | 08/07/2021 |
Puebla Martinez-villasante Sergio | Apoderado Solidario | 15/06/2009 | 08/07/2021 |
SERCAMAN 1 SL | Socio Unico | 04/02/2019 | 08/07/2021 |
Anton Avila Jose | Apoderado Solidario | 16/04/2018 | 30/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERPROSA COMERCIALIZADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 184, S 8, H M 79832, I/A 63 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 184, S 8, H M 79832, I/A 63 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
- Nota marginal de CIERRE PROVISIONAL de la hoja registral de la Sociedad "SEPROSA COMERCIALIZADORA SL", domiciliada en Madrid, por el plazo de SEIS MESES, de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 RRM, al ser ABSORBIDA por la Sociedad denominada "SERCAMAN 1 SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 183, S 8, H M 79832, I/A 62-M (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 183, S 8, H M 79832, I/A 62 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 183, S 8, H M 79832, I/A 61 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 183, S 8, H M 79832, I/A 60 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
- Sociedades absorbidas: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 181, S 8, H M 79832, I/A 59 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 181, S 8, H M 79832, I/A 58 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 181, S 8, H M 79832, I/A 58 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 181, S 8, H M 79832, I/A 58 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28