SERPROSA SERVICIOS GENERALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LOECHES, NUMERO 103B, POLIGONO INDUSTRIAL VENTO
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social SERPROSA SERVICIOS GENERALES SL
CIF B28793156
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Nombres Anteriores
- SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERPROSA SERVICIOS GENERALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERPROSA SERVICIOS GENERALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Avila Jose | Apoderado Solidario | 16/04/2018 | 04/01/2019 |
Benitez Limon Angel-maria | Administrador Solidario | 27/06/2018 | 04/01/2019 |
Lopez Rey Cepeda Jose Luis | Apoderado Solidario | 16/04/2018 | 04/01/2019 |
Puebla Gimenez Jose Luis | Administrador Solidario | 27/06/2018 | 04/01/2019 |
Puebla Martinez-villasante Sergio | Administrador Solidario | 27/06/2018 | 04/01/2019 |
Benitez Limon Angel-maria | Administrador Solidario | 20/06/2017 | 27/06/2018 |
Puebla Gimenez Jose Luis | Administrador Solidario | 20/06/2017 | 27/06/2018 |
Puebla Martinez-villasante Sergio | Administrador Solidario | 20/06/2017 | 27/06/2018 |
Benitez Hoyos Manuel | Apoderado | 26/06/2017 | |
Crespo Maganto Antonio | Apoderado | 26/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERPROSA SERVICIOS GENERALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 209, S 8, H M 87894, I/A 52 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 209, S 8, H M 87894, I/A 52 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 205, S 8, H M 87894, I/A 51 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 205, S 8, H M 87894, I/A 51 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
- Denominación y forma adoptada: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 205, S 8, H M 87894, I/A 51 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 204, S 8, H M 87894, I/A 50 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 204, S 8, H M 87894, I/A 49 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
- C/ LOECHES, NUMERO 103B, POLIGONO INDUSTRIAL VENTO (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11884 , F 215, S 8, H M 87894, I/A 48 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11884 , F 215, S 8, H M 87894, I/A 48 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: SERPROSA SERVICIOS GENERALES SA
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11884 , F 215, S 8, H M 87894, I/A 48 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28