SERMENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Pla D'Urgell, 26
Código Postal 25001
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERMENA SL
CIF B25425489
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERMENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERMENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Resa Blanquez Alejandro | Administrador Unico | 10/01/2018 | 01/02/2023 |
Resa Blanquez Alejandro | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
Sanchez Marin David | Apoderado | 10/01/2018 | 01/02/2023 |
Sanchez Marin David | Administrador Unico | 17/02/2014 | 10/01/2018 |
Dolade Bonet Antonio | Administrador Unico | 04/09/2012 | 17/02/2014 |
Resa Blanquez Alejandro | Administrador Unico | 04/09/2012 |
ACTOS BORME DE SERMENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 186, S 8, H L 10661, I/A 9 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 186, S 8, H L 10661, I/A 9 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 186, S 8, H L 10661, I/A 9 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 186, S 8, H L 10661, I/A 9 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 186, S 8, H L 10661, I/A 9 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 184, S 8, H L 10661, I/A 8 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 184, S 8, H L 10661, I/A 7 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 184, S 8, H L 10661, I/A 7 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 184, S 8, H L 10661, I/A 6 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 184, S 8, H L 10661, I/A 6 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-25