DOLADE BONET ANTONIO
Informe ejecutivo de DOLADE BONET ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOLADE BONET ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMENA SL | Administrador Unico | 04/09/2012 | 17/02/2014 |
PREVENCION ARAGONESA SL | Administrador Mancomunado | 31/08/2009 | 09/11/2009 |
VINCULACIONES DE DOLADE BONET ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLADE BONET ANTONIO
Empresa: SERMENA SL
Administrador Unico
- Dolade Bonet Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 184, S 8, H L 10661, I/A 6 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-25
Empresa: SERMENA SL
Administrador Unico
- Dolade Bonet Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 183, S 8, H L 10661, I/A 5 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-25
Empresa: PREVENCION ARAGONESA SL
Administrador Mancomunado
- Dolade Bonet Antonio
- Jimenez Aparicio Hector
- Resa Blanquez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562 , F 215, S 8, H Z 44980, I/A 4 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-50
Empresa: PREVENCION ARAGONESA SL
Administrador Mancomunado
- Dolade Bonet Antonio
- Jimenez Aparicio Hector
- Resa Blanquez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562 , F 214, S 8, H Z 44980, I/A 3 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-50
Información de DOLADE BONET ANTONIO
Mostramos los datos de DOLADE BONET ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLADE BONET ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos