SERLASA SA - EXTINGUIDA
Municipio Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Provincia Bizkaia
Razón Social SERLASA SA
CIF A48141857
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Fecha de Constitución 22/04/1983
Página Web www.serlasa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Dupuy Romain Christophe
Propietario Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad
Auditor HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL
VINCULACIONES DE SERLASA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERLASA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chavarri Azcona Sagrario | Auditor | 11/01/2013 | 10/10/2017 |
Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad | Socio Unico | 03/10/2017 | 10/10/2017 |
Dupuy Romain Christophe | Presidente | 28/09/2017 | 10/10/2017 |
Dupuy Romain Christophe | Consejero | 28/09/2017 | 10/10/2017 |
Guyot Louis Michel Marie | Consejero | 28/09/2017 | 10/10/2017 |
Hevia Chavarri Belen | Auditor Suplente | 11/01/2013 | 10/10/2017 |
HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL | Auditor | 24/04/2013 | 10/10/2017 |
Lecharny Matthieu Hubert Marie | Consejero | 28/09/2017 | 10/10/2017 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Secretario No Consejero | 28/09/2017 | 10/10/2017 |
Martire Xavier | Consejero | 28/09/2017 | 10/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERLASA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 102, S 8, H BI 1737,A , I/ cierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 102, S 8, H BI 1737,A , I/ cierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 102, S 8, H BI 1737,A , I/ 35 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 102, S 8, H BI 1737,A , I/ 34 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 101, S 8, H BI 1737,A , I/ 33 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 101, S 8, H BI 1737,A , I/ 33 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 101, S 8, H BI 1737,A , I/ 32 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 89, S 8, H BI 1737,A , I/ 31 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 89, S 8, H BI 1737,A , I/ 30 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-48
- Sociedades beneficiarias de la escisión: INSERNACO PATRIMONIAL S. XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 88, S 8, H BI 1737,A , I/ 29 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-48