INSERNACO PATRIMONIAL S. XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG POLIGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO, NAVES 4D Y
Municipio Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Provincia Bizkaia
Razón Social INSERNACO PATRIMONIAL S. XXI SL
CIF B95712212
Capital Social 87500.0 Euros
Fecha de Constitución 31/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Dupuy Romain Christophe
Propietario Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad
VINCULACIONES DE INSERNACO PATRIMONIAL S. XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSERNACO PATRIMONIAL S. XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad | Socio Unico | 05/10/2017 | 10/10/2017 |
Dupuy Romain Christophe | Administrador Unico | 03/10/2017 | 10/10/2017 |
Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio | Administrador Solidario | 19/02/2013 | 03/10/2017 |
Erburu Huarte Miguel Javier | Administrador Solidario | 19/02/2013 | 03/10/2017 |
Fernandez Merino Victor | Administrador Solidario | 19/02/2013 | 03/10/2017 |
ACTOS BORME DE INSERNACO PATRIMONIAL S. XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 108, S 8, H BI 61708, I/Acierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 108, S 8, H BI 61708, I/Acierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 108, S 8, H BI 61708, I/A 3 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 107, S 8, H BI 61708, I/A 2 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 107, S 8, H BI 61708, I/A 2 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 107, S 8, H BI 61708, I/A 2 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 104, S 8, H BI 61708, I/A 1 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-48
Dirección:POLIG POLIGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO, NAVES 4D Y (ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZI
Comienzo de operaciones:31/12/12
Capital:87.500,00 Euros
Objeto social:La adquisición, compraventa y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,acciones y participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 104, S 8, H BI 61708, I/A 1 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-48