SEREOLA TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cipreses (Urb Corral Nou), 11
Código Postal 46119
Municipio Nàquera/Náquera
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEREOLA TECHNOLOGIES SL
CIF B98933328
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 01/08/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vaitkus Juozas
VINCULACIONES DE SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vaitkus Juozas | Administrador Unico | 04/09/2017 | 03/01/2023 |
Vaitkus Juozas | Socio Unico | 07/08/2020 | 03/01/2023 |
Vaitkus Juozas | Liquidador Unico | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Vaitkus Juozas | Socio Unico | 04/09/2017 | 13/02/2018 |
ACTOS BORME DE SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 3 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 2 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 1 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 1 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-46
Dirección:C/ CIPRESES 11 (NAQUERA)
Comienzo de operaciones:01/08/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: 46.52 / Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes Otras actividades: 47.41 / Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados, 33.20 / Instalación de máquinas y equ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 1 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-46