VAITKUS JUOZAS
Informe ejecutivo de VAITKUS JUOZAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VAITKUS JUOZAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAITKUS JUOZAS
Empresa: VAULTS IBERICA SL
Administrador Unico
- Vaitkus Juozas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11509, L 8787, F 81, S 8, H V 215982, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-46
Empresa: SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Liquidador Unico
- Vaitkus Juozas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Empresa: SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Vaitkus Juozas
Liquidador Unico
- Vaitkus Juozas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Empresa: SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Vaitkus Juozas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 3 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-46
Empresa: SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Vaitkus Juozas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 1 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-46
Empresa: SEREOLA TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Vaitkus Juozas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 201, S 8, H V 177749, I/A 1 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-46
Información de VAITKUS JUOZAS
Mostramos los datos de VAITKUS JUOZAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAITKUS JUOZAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos