SEPIAN UNION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda El Golf, S/N
Código Postal 35508
Municipio Teguise
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEPIAN UNION SL
CIF B76121094
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 22/03/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PEACE SEA 2004 SL
Propietario JADE HOTELS SL
VINCULACIONES DE SEPIAN UNION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEPIAN UNION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Valcaneras Antonio | Apoderado | 16/01/2015 | 19/02/2021 |
JADE HOTELS SL | Socio Unico | 16/08/2019 | 19/02/2021 |
PEACE SEA 2004 SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | 08/07/2020 |
PEACE SEA 2004 SL | Socio Unico | 29/07/2019 | 16/08/2019 |
Amoedo Pino Manuel | Apoderado | 22/08/2013 | 30/07/2019 |
HOTELS & RESORTS BLUE SEA SA | Administrador Unico | 16/01/2015 | 30/07/2019 |
HOTELS & RESORTS BLUE SEA SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | |
HOTELS & RESORTS BLUE SEA CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2013 | 16/01/2015 |
Lopez Rodriguez Ricardo | Administrador Mancomunado | 22/08/2013 | 16/01/2015 |
Amoedo Pino Manuel | Administrador Solidario | 23/03/2012 | 22/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEPIAN UNION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 76, S 8, H IL 10341, I/A 11 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 76, S 8, H IL 10341, I/A 11 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-35
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 76, S 8, H IL 10341, I/A 10 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 75, S 8, H IL 10341, I/A 7 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 76, S 8, H IL 10341, I/A 8 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 75, S 8, H IL 10341, I/A 9 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 75, S 8, H IL 10341, I/A 9 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 45, S 8, H IL 10341, I/A 6 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 75, S 8, H IL 10341, I/A 5 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 75, S 8, H IL 10341, I/A 5 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-35