PEACE SEA 2004 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gremi de Fusters, 33
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEACE SEA 2004 SL
CIF B57313058
Capital Social 1502880.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/12/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PEACE SEA 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEACE SEA 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Santandreu Sebastian | Apoderado | 02/05/2012 | 08/07/2020 |
Catala Santandreu Sebastian | Administrador Unico | 18/07/2013 | 08/07/2020 |
PEACE SEA 2020 SL | Socio Unico | 08/05/2020 | 08/07/2020 |
Vallespir Santandreu Jaime | Apoderado | 30/07/2013 | 08/07/2020 |
Catala Valcaneras Antonio | Apoderado | 18/11/2013 | 24/07/2018 |
Bisbal Cerda Antonio | Administrador Unico | 02/05/2012 | 18/07/2013 |
Catala Santandreu Sebastian | Administrador Unico | 02/05/2012 | |
Vallespir Santandreu Jaime | Apoderado | 25/11/2011 |
ACTOS BORME DE PEACE SEA 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 20 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 20 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 20 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 20 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 20 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 19 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 18 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-07
Capital Anterior: | 3.002.660,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.499.780,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.502.880,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 33, S 8, H PM 49086, I/A 17 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-07
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.999.560,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.002.660,00 | Euros |
Porcentaje: | 96.760,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 32, S 8, H PM 49086, I/A 16 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 32, S 8, H PM 49086, I/A 15 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-07