SEPAZA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Escoles Pies, 43
Código Postal 08140
Municipio Caldes de Montbui
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEPAZA SA
CIF A58608225
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SEPAZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEPAZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Masclans Padro Juan | Liquidador | 10/01/2022 | 30/06/2022 |
Masclans Padro Juan | Consejero Delegado Solidario | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Masclans Padro Juan | Consejero | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Padro Torras Carmen | Secretario | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Padro Torras Carmen | Consejero | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Serra Torras Juan | Presidente | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Serra Torras Juan | Consejero | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Zapater Torras Carmen | Consejero | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Zapater Torras Francisca | Consejero | 12/12/2019 | 10/01/2022 |
Masclans Padro Juan | Consejero | 13/07/2018 | 12/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEPAZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 43, S 8, H B 41418, I/A 13 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 43, S 8, H B 41418, I/A 13 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 43, S 8, H B 41418, I/A 12 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 43, S 8, H B 41418, I/A 12 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 43, S 8, H B 41418, I/A 12 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
- CL ESCOLES PIES NUM.43 BAJOS (CALDES DE MONTBUI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 10 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 10 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08