PADRO TORRAS CARMEN
Informe ejecutivo de PADRO TORRAS CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PADRO TORRAS CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUMASPA 2000 SL | Administrador Unico | 17/01/2023 |
VINCULACIONES DE PADRO TORRAS CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRO TORRAS CARMEN
Empresa: FRUMASPA 2000 SL
Administrador Unico
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32355 , F 34, S 8, H B 207965, I/A 4 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: SEPAZA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Masclans Padro Juan
- Padro Torras Carmen
- Serra Torras Juan
- Zapater Torras Carmen
- Zapater Torras Francisca
Presidente
Secretario
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 43, S 8, H B 41418, I/A 12 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Empresa: SEPAZA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Masclans Padro Juan
- Padro Torras Carmen
- Serra Torras Juan
- Zapater Torras Carmen
- Zapater Torras Francisca
Presidente
Secretario
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: SEPAZA SA
Consejero
- Masclans Padro Juan
- Padro Torras Carmen
- Serra Torras Juan
- Zapater Torras Carmen
- Zapater Torras Francisca
Presidente
Secretario
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: SEPAZA SA
Consejero
- Masclans Padro Juan
- Padro Torras Carmen
- Serra Torras Juan
- Zapater Torras Carmen
- Zapater Torras Francisca
Presidente
Secretario
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 10 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: SEPAZA SA
Apoderado
Consejero
- Padro Torras Carmen
- Serra Torras Juan
- Zapater Torras Carmen
- Zapater Torras Francisca
Presidente
Secretario
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 42, S 8, H B 41418, I/A 10 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: SEPAZA SA
Consejero
- Padro Torras Carmen
- Serra Torras Juan
- Zapater Torras Carmen
- Zapater Torras Francisca
Presidente
Secretario
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 41, S 8, H B 41418, I/A 9 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Empresa: SEPAZA SA
Consejero
- Padro Torras Carmen
- Serra Torras Juan
- Zapater Torras Carmen
- Zapater Torras Francisca
Presidente
Secretario
- Padro Torras Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 41, S 8, H B 41418, I/A 9 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Información de PADRO TORRAS CARMEN
Mostramos los datos de PADRO TORRAS CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRO TORRAS CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos