SENSI GOURMET SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BATALLA DE BALAGUER 21 BAJA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Razón Social SENSI GOURMET SL
CIF B02727048
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/10/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SENSI GOURMET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SENSI GOURMET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D'orazio Paolo | Administrador Mancomunado | 25/01/2021 | 23/02/2023 |
D'orazio Paolo | Liquidador Mancomunado | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
Patacchiola Dario | Administrador Mancomunado | 25/01/2021 | 23/02/2023 |
Patacchiola Dario | Liquidador Mancomunado | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
D'orazio Paolo | Administrador Solidario | 04/11/2020 | 25/01/2021 |
Patacchiola Dario | Administrador Solidario | 04/11/2020 | 25/01/2021 |
ACTOS BORME DE SENSI GOURMET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 134, S 8, H GC 57386, I/A 1 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35
Dirección:C/ BATALLA DE BALAGUER 21 BAJA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:27/10/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Restaurantes y puestos de comidas. La promoción, explotación, arrendamiento, administración, representación, compra y venta, construcción, traspaso, cesión...de toda clase de restaurantes, establecimientos de platos calientes o fríos o de comidas preparadas, bufés, cafeterías, cafés..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 134, S 8, H GC 57386, I/A 1 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35