D'ORAZIO PAOLO
Informe ejecutivo de D'ORAZIO PAOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE D'ORAZIO PAOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M.S. PESCADOS Y VEGETALES SL | Administrador Solidario | 10/11/2020 |
VINCULACIONES DE D'ORAZIO PAOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE D'ORAZIO PAOLO
Empresa: SENSI GOURMET SL
Liquidador Mancomunado
- D'orazio Paolo
- Patacchiola Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-35
Empresa: SENSI GOURMET SL
Administrador Mancomunado
- D'orazio Paolo
- Patacchiola Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-35
Empresa: SENSI GOURMET SL
Administrador Mancomunado
- D'orazio Paolo
- Patacchiola Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-35
Empresa: SENSI GOURMET SL
Administrador Solidario
- D'orazio Paolo
- Patacchiola Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 137, S 8, H GC 57386, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-35
Empresa: M.S. PESCADOS Y VEGETALES SL
Administrador Solidario
- D'orazio Paolo
- Hassan Abselam Marzok
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 180, S 8, H GC 53667, I/A 2 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-35
Empresa: SENSI GOURMET SL
Administrador Solidario
- D'orazio Paolo
- Patacchiola Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 134, S 8, H GC 57386, I/A 1 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35
Información de D'ORAZIO PAOLO
Mostramos los datos de D'ORAZIO PAOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de D'ORAZIO PAOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos