SEND YOUR PACK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de Morlans, 60
Código Postal 20009
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SEND YOUR PACK SL
CIF B75108134
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades postales y de correos
Fecha de Constitución 25/03/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEND YOUR PACK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEND YOUR PACK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Fuente Jose Ramon | Administrador Solidario | 24/05/2017 | 01/12/2021 |
Martinez Saez Jose Antonio | Administrador Solidario | 24/05/2017 | 01/12/2021 |
Morales Pellejero Iñigo | Administrador Solidario | 24/05/2017 | 01/12/2021 |
Morales Pellejero Iñigo | Liquidador | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
Uribeetxeberria Gil Miren Irune | Administrador Solidario | 24/05/2017 | 01/12/2021 |
Uribeetxeberria Gil Miren Irune | Administrador Unico | 26/03/2014 | 24/05/2017 |
ACTOS BORME DE SEND YOUR PACK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-20
- 1. Informática, telecomunicaciones y ofimática. 2. Información y comunicaciones. Concretándose las mismas en la instalación, mantenimiento y consultoría en programas informáticos de gestión logística. 3. Mensajería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-20
- PASEO DE MORLANS, 60 BAJO, D (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 148, S 8, H SS 36400, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-20