ALONSO FUENTE JOSE RAMON
Informe ejecutivo de ALONSO FUENTE JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO FUENTE JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIJIK HOUSES SL | Administrador Solidario | 20/10/2023 | |
LOCALFRIEND SL | Administrador Solidario | 17/04/2013 | |
ALUR & BIKER SL | Administrador Solidario | 05/08/2010 |
VINCULACIONES DE ALONSO FUENTE JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO FUENTE JOSE RAMON
Empresa: BIJIK HOUSES SL
Administrador Solidario
- Alonso Fuente Jose Ramon
- Uribeetxebarria Gil Miren Irune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 76, S 8, H SS 46092, I/A 1 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-20
Empresa: SEND YOUR PACK SL
Administrador Solidario
- Alonso Fuente Jose Ramon
- Martinez Saez Jose Antonio
- Morales Pellejero Iñigo
- Uribeetxeberria Gil Miren Irune
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-20
Empresa: SEND YOUR PACK SL
Administrador Solidario
- Alonso Fuente Jose Ramon
- Martinez Saez Jose Antonio
- Morales Pellejero Iñigo
- Uribeetxeberria Gil Miren Irune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 149, S 8, H SS 36400, I/A 2 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-20
Empresa: LOCALFRIEND SL
Administrador Solidario
- Alonso Fuente Jose Ramon
- Pascual Hidalgo Asier
- Rodriguez Manderson Mikel Anthony
- Sanchez Fernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 56, S 8, H SS 35287, I/A 1 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-20
Administrador Mancomunado
- Alonso Fuente Jose Ramon
- Rojo Paniego Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 30, S 8, H SS 23772, I/A 4 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-20
Empresa: ALUR & BIKER SL
Administrador Solidario
- Alonso Fuente Jose Ramon
- Uribe-etxebarria Gil Miren Irune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 53, S 8, H SS 32692, I/A 1 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-20
Información de ALONSO FUENTE JOSE RAMON
Mostramos los datos de ALONSO FUENTE JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO FUENTE JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos