DMS DIGITAL SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 612
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DMS DIGITAL SOLUTIONS SL
CIF B65245755
Capital Social 372051.0 Euros
Fecha de Constitución 18/12/2009
Nombres Anteriores
- SELLIGENT INTERACTIVE MARKETING SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soler Cabo Serra Juan Ignacio
VINCULACIONES DE DMS DIGITAL SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DMS DIGITAL SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pierre Prats Oscar | Apoderado Solidario | 11/06/2013 | 29/03/2021 |
Soler Cabo Serra Juan Ignacio | Administrador Unico | 22/09/2020 | 29/03/2021 |
Pierre Prats Oscar | Administrador Unico | 08/05/2014 | 11/08/2020 |
Soler Cabot Serra Juan Ignacio | Administrador Unico | 30/05/2013 | 08/05/2014 |
De Ayala Vallejo Juan Ignacio | Administrador Unico | 12/03/2012 | 30/05/2013 |
Parada Lamas Antonio | Administrador Unico | 18/03/2010 | 26/08/2011 |
ACTOS BORME DE DMS DIGITAL SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 150, S 8, H B 396462, I/A 14 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1854/2020, AUTO FIRME DE FECHA 03/12/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 150, S 8, H B 396462, I/A 14 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 150, S 8, H B 396462, I/A 13 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 150, S 8, H B 396462, I/A 12 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
- AV DIAGONAL Num.612 P.7 PTA.13 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 150, S 8, H B 396462, I/A 11 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO "VALBAR CONSULTING S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 149, S 8, H B 396462, I/A 10 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Capital Anterior: | 465.064,00 | Euros |
Disminución de capital | 93.013,00 | Euros |
Capital Actual: | 372.051,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 149, S 8, H B 396462, I/A 10 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: SELLIGENT INTERACTIVE MARKETING SL
- DMS DIGITAL SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 149, S 8, H B 396462, I/A 9 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Empresa: SELLIGENT INTERACTIVE MARKETING SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 149, S 8, H B 396462, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08
Empresa: SELLIGENT INTERACTIVE MARKETING SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41770 , F 149, S 8, H B 396462, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08