SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 558
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
CIF B65615296
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 22/07/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEFORE SHARE SL | Administrador Solidario | 06/07/2012 | 21/01/2014 |
Ciro De Mesones Enz Sergio | Liquidador Mancomunado | 21/01/2014 | 21/01/2014 |
De Mesones Enz Sergio Ciro | Administrador Solidario | 06/07/2012 | 21/01/2014 |
Ros Samso Marc | REPR.143 RRM | 06/07/2012 | 21/01/2014 |
Ros Samso Marc | Liquidador Mancomunado | 21/01/2014 | 21/01/2014 |
De Mesones Enz Sergio Ciro | Administrador Mancomunado | 10/08/2011 | 06/07/2012 |
Ros Samso Marc | Administrador Mancomunado | 10/08/2011 | 06/07/2012 |
ACTOS BORME DE SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 88, S 8, H B 411161, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 88, S 8, H B 411161, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 88, S 8, H B 411161, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.9:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 87, S 8, H B 411161, I/A 2 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 87, S 8, H B 411161, I/A 2 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 87, S 8, H B 411161, I/A 2 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 83, S 8, H B 411161, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Dirección:AV DIAGONAL Num.558 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:22/07/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS,CONSULTORIA DE MARKETING Y COMUNICACION.CREACION,REALIZACION,PRODUCCION,ENSEÑANZA DE DISEÑO GRAFICO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 83, S 8, H B 411161, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08