DE MESONES ENZ SERGIO CIRO
Informe ejecutivo de DE MESONES ENZ SERGIO CIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MESONES ENZ SERGIO CIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL | Administrador Solidario | 06/07/2012 | 21/01/2014 |
SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL | Administrador Mancomunado | 10/08/2011 | 06/07/2012 |
VINCULACIONES DE DE MESONES ENZ SERGIO CIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MESONES ENZ SERGIO CIRO
Empresa: SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
Administrador Solidario
- BEFORE SHARE SL
- De Mesones Enz Sergio Ciro
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 88, S 8, H B 411161, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
Administrador Solidario
- BEFORE SHARE SL
- De Mesones Enz Sergio Ciro
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 87, S 8, H B 411161, I/A 2 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Empresa: SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
Administrador Mancomunado
- De Mesones Enz Sergio Ciro
- Ros Samso Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 87, S 8, H B 411161, I/A 2 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Empresa: SELLEBRITY ENTERTAINMENT SL
Administrador Mancomunado
- De Mesones Enz Sergio Ciro
- Ros Samso Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42693 , F 83, S 8, H B 411161, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Información de DE MESONES ENZ SERGIO CIRO
Mostramos los datos de DE MESONES ENZ SERGIO CIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MESONES ENZ SERGIO CIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos