BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 5
Código Postal 50006
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL
CIF B99293441
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 07/10/2010
Nombres Anteriores
- SEGUROS BENSEIS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Benito Ruiz Tapiador Mariano Jose
VINCULACIONES DE BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Ruiz-tapiador Mariano | Administrador Unico | 13/10/2010 | 09/11/2020 |
Benito Ruiz-tapiador Mariano | Liquidador | 09/11/2020 | 09/11/2020 |
Benito Ruiz Tapiador Mariano Jose | Socio Unico | 24/02/2017 | 09/11/2020 |
Benito Samaniego Mariano | Apoderado | 13/10/2010 | 09/11/2020 |
Pastor Salarrullana Maria Alicia | Apoderado | 25/08/2017 | 09/11/2020 |
ACTOS BORME DE BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 10 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 10 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 10 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 10 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 10 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
- C/ GRAN VIA 5 - ENTRESUELO DERECHA, C.P. 50006 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 9 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-50
- AVDA TENOR FLETA 53 - 8º, 3ª (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 8 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-50
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 17.- RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. El cargo será retribuido en una asignación fija que, anualmente, será fijada para cada ejercicio por la Junta General, pudiendo satisfacerse en una o varias veces. En cualquier caso dicha retribución será compatible con otras remuneraciones que
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 7 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 173, S 8, H Z 50725, I/A 6 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 173, S 8, H Z 50725, I/A 5 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-50