BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO
Informe ejecutivo de BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 13/10/2010 | 09/11/2020 |
BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Liquidador | 09/11/2020 | 09/11/2020 |
LA PILARICA XXI SL | Administrador Unico | 25/10/2010 | 17/01/2017 |
CHEMIEURO SL | Apoderado Solidario | 24/05/2010 | |
CHEMIEURO SL | Apoderado | 24/05/2010 |
VINCULACIONES DE BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO
Empresa: BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Liquidador
- Benito Ruiz-tapiador Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 10 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
Empresa: BENSEIS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Benito Ruiz-tapiador Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 175, S 8, H Z 50725, I/A 10 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
Empresa: LA PILARICA XXI SL
Administrador Unico
- Benito Ruiz-tapiador Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709, L 537, F 107, S 8, H CC 8964, I/A 6 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-10
Empresa: LA PILARICA XXI SL
Administrador Unico
- Benito Ruiz-tapiador Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709, L 537, F 107, S 8, H CC 8964, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-10
Empresa: SEGUROS BENSEIS SL
Administrador Unico
- Benito Ruiz-tapiador Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 171, S 8, H Z 50725, I/A 1 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-50
Empresa: CHEMIEURO SL
Apoderado Solidario
- Ara Araguas Jose
- Benito Ruiz Tapiador Javier
- Benito Ruiz-tapiador Mariano
- Benito Ruiz Tapiador Reynaldo
- Calle Fernandez Jesus
- Garcia Jimenez Jose
- Lopez Sanchez Pedro
- Lopez Sanchez Pedro
- Martinez Regulez Ignacio
- Martinez Regulez Ignacio
- Meler Larosa Fernando
- Meler Larosa Fernando
- Trallero Lopez Gustavo
- Trallero Lopez Gustavo
Apoderado
- Ara Araguas Jose Ramon
- Benito Ruiz-tapiador Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 18, S 8, H Z 47160, I/A 5 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-50
Información de BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO
Mostramos los datos de BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO RUIZ-TAPIADOR MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos