SEGURIDAD HUECAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Julian, 3
Código Postal 16002
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Razón Social SEGURIDAD HUECAR SL
CIF B16109175
Actividad Actividades de seguridad privada
Página Web www.seguridadhuecar.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEGURIDAD HUECAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGURIDAD HUECAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Moreno Maria Del Carmen | Administrador Concursal | 19/11/2014 | 13/07/2021 |
Zafra Cervel Edmundo | Apoderado Solidario | 27/04/2015 | 13/07/2021 |
Bermejo Del Hoyo Antonio | Administrador Unico | 24/01/2014 | 30/09/2015 |
Triguero Mochales Luis | Administrador Unico | 24/01/2014 | |
Sanz Colliga Juan Jose | Apoderado | 06/04/2009 |
ACTOS BORME DE SEGURIDAD HUECAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 88, S 8, H CU 82, I/A 22 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-16
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIDAD HUECAR SL
Nif:B16109175
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE CUENCA
Juez / Ponente:CONSUELO ROMERO SIEIRA
Fecha de Resolución:12/04/2021
Número Procedimiento Concursal:589/2014
Datos Registrales:
Tomo:
685
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82
Inscripción:
22
Fecha Inscripción13/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 88, S 8, H CU 82, I/A 22 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-16
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIDAD HUECAR SL
Nif:B16109175
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE CUENCA
Juez / Ponente:CONSUELO ROMERO SIEIRA
Fecha de Resolución:12/04/2021
Número Procedimiento Concursal:589/2014
Datos Registrales:
Tomo:
685
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82
Inscripción:
22
Fecha Inscripción13/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 88, S 8, H CU 82, I/A 22 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-16
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 124, S 8, H CU 82, I/A 1/M (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-16
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 88, S 8, H CU 82, I/A 21 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-16
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIDAD HUECAR SL
Nif:B16109175
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Número:2
Juez / Ponente:ALFREDO ELIAS MONDEJA
Fecha de Resolución:10/06/2015
Número Procedimiento Concursal:589/2014
Datos Registrales:
Tomo:
685
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-82
Inscripción:
21
Fecha Inscripción30/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 88, S 8, H CU 82, I/A 21 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 88, S 8, H CU 82, I/A 21 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-16
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 220, S 8, H CU 82, I/A 20 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-16
- PRESENTADA DILIGENCIA DE ORDENACION DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE CUENCA POR EL QUE SE DA POR PRESENTADO EL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS Y LA LISTA DE ACREEDORES POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL DE LA ENTIDAD DE LA HOJA, CONFORME A LOS ARTICULOS 95.2 Y 96 DE LA LEY CONCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 217, S 8, H CU 82, I/A 19/M (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-16
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIDAD HUECAR SL
Nif:B16109175
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Número:2
Juez / Ponente:ALFREDO ELIAS MONDEJA
Fecha de Resolución:30/10/2014
Número Procedimiento Concursal:589/2014
Datos Registrales:
Tomo:
508
Libro:
0
Folio:
217
Hoja:
8-82
Inscripción:
19
Fecha Inscripción19/11/2014
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 217, S 8, H CU 82, I/A 19 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-16