BERMEJO DEL HOYO ANTONIO
Informe ejecutivo de BERMEJO DEL HOYO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERMEJO DEL HOYO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICENTE GONZALEZ GONZALEZ SL | Administrador Unico | 24/07/2013 | 16/05/2017 |
SEGURIDAD HUECAR SL | Administrador Unico | 24/01/2014 | 30/09/2015 |
VINCULACIONES DE BERMEJO DEL HOYO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO DEL HOYO ANTONIO
Empresa: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Bermejo Del Hoyo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 206, S 8, H CU 8271, I/A 4 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-16
Empresa: SEGURIDAD HUECAR SL
Administrador Unico
- Bermejo Del Hoyo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 88, S 8, H CU 82, I/A 21 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-16
Empresa: SEGURIDAD HUECAR SL
Administrador Unico
- Bermejo Del Hoyo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 216, S 8, H CU 82, I/A 18 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-16
Empresa: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Bermejo Del Hoyo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 205, S 8, H CU 8271, I/A 2 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-16
Información de BERMEJO DEL HOYO ANTONIO
Mostramos los datos de BERMEJO DEL HOYO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO DEL HOYO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos