SEGORBE AGRICOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ambaixador Vich, 3
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGORBE AGRICOLA SL
CIF B96919535
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SEGORBE AGRICOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGORBE AGRICOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bordils Beltran Maria Del Carmen | Liquidador Mancomunado | 06/10/2015 | 29/12/2021 |
Bordils Beltran Vicenta | Liquidador Mancomunado | 06/10/2015 | 29/12/2021 |
Bordils Beltran Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 06/06/2013 | 06/10/2015 |
Bordils Beltran Vicenta | Administrador Mancomunado | 06/06/2013 | 06/10/2015 |
Beltran Beltran Magdalena | Administrador Mancomunado | 06/06/2013 | 23/09/2013 |
Beltran Beltran Magdalena | Administrador Unico | 06/06/2013 |
ACTOS BORME DE SEGORBE AGRICOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
- C/ EMBAJADOR VICH 3 4 E (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 13 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 12 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 12 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 12 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 12 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-46
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 11 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-46
- AVDA MARQUES DE SOTELO 5 1 3 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 203, S 8, H V 68660, I/A 10 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificar el Artículo 17º de los Estatutos Sociales .Modificar la redacción del Artículo 22º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 203, S 8, H V 68660, I/A 10 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-46