BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMUS AUREA INVERSIONES SL | Apoderado | 07/06/2024 | |
VALENCIA RENTAL FLATS SL | Apoderado | 07/06/2024 |
VINCULACIONES DE BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN
Empresa: VALENCIA RENTAL FLATS SL
Apoderado
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 149370, I/A 8 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: DOMUS AUREA INVERSIONES SL
Apoderado
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 101747, I/A 8 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: SEGORBE AGRICOLA SL
Liquidador Mancomunado
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
- Bordils Beltran Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Empresa: SEGORBE AGRICOLA SL
Liquidador Mancomunado
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
- Bordils Beltran Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 12 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-46
Empresa: SEGORBE AGRICOLA SL
Administrador Mancomunado
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
- Bordils Beltran Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 204, S 8, H V 68660, I/A 12 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-46
Empresa: DOMUS AUREA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8026, L 5319, F 218, S 8, H V 101747, I/A 5 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
Empresa: VALENCIA RENTAL FLATS SL
Administrador Unico
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 28, S 8, H V 149370, I/A 5 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
Liquidador Unico
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 2122, F 168, S 8, H V 32950, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Administrador Unico
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 2122, F 168, S 8, H V 32950, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Empresa: SEGORBE AGRICOLA SL
Administrador Mancomunado
- Beltran Beltran Magdalena
- Bordils Beltran Maria Del Carmen
- Bordils Beltran Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 3779, F 203, S 8, H V 68660, I/A 8 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-46
VER MAS ACTOS
Información de BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORDILS BELTRAN MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos