SEGAOF SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Ames
Provincia A Coruña
Razón Social SEGAOF SERVICIOS SL
CIF B15629728
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SEGAOF SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGAOF SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castiñeiras Vazquez Arturo | Liquidador Mancomunado | 04/01/2019 | 04/01/2019 |
Castiñeiras Vazquez Arturo | Administrador Mancomunado | 26/11/2015 | 04/01/2019 |
Pampin Otero Jose Angel | Liquidador Mancomunado | 04/01/2019 | 04/01/2019 |
Pampin Otero Jose Angel | Administrador Mancomunado | 26/11/2015 | 04/01/2019 |
Gianzo Ferro Arturo | Apoderado | 04/07/2014 | 18/01/2017 |
Castiñeiras Vazquez Arturo | Administrador Solidario | 26/11/2015 | |
Pais Casal Francisco | Administrador Solidario | 26/11/2015 | |
Pampin Otero Jose Angel | Administrador Solidario | 26/11/2015 |
ACTOS BORME DE SEGAOF SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 8 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 8 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 8 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 8 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 8 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 14, S 8, H SC 19472, I/A 5 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-15