CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO
Informe ejecutivo de CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFICAS SANTIAGO SL | Administrador Unico | 25/01/2022 | 23/04/2024 |
GRAFICAS SANTIAGO SL | Administrador Mancomunado | 10/12/2015 | 25/01/2022 |
SEGAOF SERVICIOS SL | Liquidador Mancomunado | 04/01/2019 | 04/01/2019 |
SEGAOF SERVICIOS SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2015 | 04/01/2019 |
GRAFICAS SANTIAGO SL | Administrador Solidario | 10/12/2015 | |
SEGAOF SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 26/11/2015 |
VINCULACIONES DE CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO
Empresa: GRAFICAS SANTIAGO SL
Administrador Unico
- Castiñeiras Vazquez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 22, S 8, H SC 5546, I/A 11 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-15
Empresa: GRAFICAS SANTIAGO SL
Administrador Unico
- Castiñeiras Vazquez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 20, S 8, H SC 5546, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-15
Empresa: GRAFICAS SANTIAGO SL
Administrador Mancomunado
- Castiñeiras Vazquez Arturo
- Pampin Otero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 20, S 8, H SC 5546, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-15
Empresa: SEGAOF SERVICIOS SL
Liquidador Mancomunado
- Castiñeiras Vazquez Arturo
- Pampin Otero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 8 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Empresa: SEGAOF SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Castiñeiras Vazquez Arturo
- Pampin Otero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 8 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Empresa: GRAFICAS SANTIAGO SL
Administrador Mancomunado
- Castiñeiras Vazquez Arturo
- Pampin Otero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 20, S 8, H SC 5546, I/A 7 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-15
Empresa: GRAFICAS SANTIAGO SL
Administrador Solidario
- Castiñeiras Vazquez Arturo
- Pais Casal Francisco
- Pampin Otero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 20, S 8, H SC 5546, I/A 7 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-15
Empresa: SEGAOF SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Castiñeiras Vazquez Arturo
- Pampin Otero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-15
Empresa: SEGAOF SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Castiñeiras Vazquez Arturo
- Pais Casal Francisco
- Pampin Otero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 15, S 8, H SC 19472, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-15
Información de CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO
Mostramos los datos de CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTIÑEIRAS VAZQUEZ ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos