SEDDAD TRANS 2019 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Urb El Pinar, 4
Código Postal 29130
Municipio Alhaurín de la Torre
Provincia Málaga
Razón Social SEDDAD TRANS 2019 SL
CIF B93659639
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 21/12/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEDDAD TRANS 2019 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEDDAD TRANS 2019 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Maldonado Isabel | Apoderado | 09/01/2019 | 02/04/2024 |
Masdad Abdeljalil Seddad | Socio Unico | 09/01/2019 | 02/04/2024 |
Masdad Abdeljalil Seddad | Administrador Unico | 09/01/2019 | 02/04/2024 |
Masdad Abdeljalil Seddad | Liquidador | 02/04/2024 | 02/04/2024 |
Robledo Ruiz Daniel | Apoderado | 09/01/2019 | 02/04/2024 |
ACTOS BORME DE SEDDAD TRANS 2019 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 3 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 96, S 8, H MA148608, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 95, S 8, H MA148608, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 95, S 8, H MA148608, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-29